Renseignements sur Bin Zhang
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bin Zhang
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3816855, Registre du commerce Berne, (36)
Wan & Zhang Gastro GmbH, in Aarberg, CHE-240.512.247, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2011, Publ. 6158572).
Statutenänderung:
04.10.2017.
Firma neu:
Tang & Li Gastro GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zhang, Bin, chinesischer Staatsangehöriger, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wan, Chu Kwong, von Neuchâtel, in Grenchen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Li, Lin, chinesischer Staatsangehöriger, in Aarberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Tang, Jinrui, deutsche Staatsangehörige, in Aarberg, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 2481269, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Gavent GmbH, in Basel, CHE-112.942.783, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2011, Publ. 6340132).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zhao, Jindong, chinesischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zhang, Bin, chinesischer Staatsangehöriger, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riesen, Urs Andreas, von Oberbalm, in Egerkingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Riesen, Xiaolu, chinesische Staatsangehörige, in Egerkingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Basel, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6340132, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Gavent GmbH, in Basel, CH-270.4.014.674-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2009, S. 7, Publ. 4858382).
Statutenänderung:
09.09.2011.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riesen, Urs, von Oberbalm, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riesen, Xiaolu, chinesische Staatsangehörige, in Basel, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Zhao, Jindong, chinesischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zhang, Bin, chinesischer Staatsangehöriger, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.