Renseignements sur Aroldo Zevi
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Aroldo Zevi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Jungbunzlauer Holding AG, in B a s e l , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 22.03.2000, S. 1921).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zevi, Aroldo, italienischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brückner, Prof. Dr. Christian, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Brückner, Dr. Christian].
Registre du commerce Grisons, (350)
Montana Industrie-Holding AG, in C h u r, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.1995, S. 6781).
Statutenänderung:
20.05.1999.
Genussscheine:
[Aufhebung sämtlicher Genussscheine.] [gestrichen: 6'000 auf den Namen lautende Genussscheine ohne Nennwert.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen der Statuten betreffen keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lardelli, Reto, von Poschiavo, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brückner, Dr. Christian, von und in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zevi, Aroldo, italienischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien
Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Jungbunzlauer Holding AG, in B a s e l, Handels-, Finanz- und Liegenschaftsgeschäfte usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 20.07.1998, S. 5023).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zevi, Aroldo, italienischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates];
Kahane, Marie-Rose, österreichische Staatsangehörige, in Celerina/Schlarigna, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gress , Dr. Hans- Jörg, österreichischer Staatsangehöriger, in Perchtoldsdorf (A), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wien (A)].