Renseignements sur Rolf Zellweger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rolf Zellweger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2605373, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung Dominikushaus, in Riehen, CHE-112.411.385, Stiftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2014, Publ. 1354285).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zellweger, Rolf, von Herisau, in Bottmingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Agnolazza-Mitrovic, Daniele, von Riehen, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Richard, von Gränichen, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2590643, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Majub AG, in Bottmingen, CHE-101.720.422, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2009, S. 9, Publ. 4827078).
Firma neu:
Majub AG in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.01.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zellweger, Rolf, von Herisau, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 7221830, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Bardusch AG, in Basel, CH-550.0.085.103-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2012, Publ. 6968888).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zellweger, Rolf, von Herisau, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.