Renseignements sur Wolfgang Zellerhoff
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Wolfgang Zellerhoff
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006036634, Registre du commerce Berne, (36)
MS Global AG in Liquidation, in Köniz, CHE-411.253.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2021, Publ. 1005281703). Gemäss Erklärung vom 30.04.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Uhrmeister, Tim, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zellerhoff, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005281703, Registre du commerce Berne, (36)
MS Global AG, in Köniz, CHE-411.253.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2021, Publ. 1005100423).
Firma neu:
MS Global AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.08.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruchhaus, Katharina, deutsche Staatsangehörige, in Wabern (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thamke, Natascha, deutsche Staatsangehörige, in Lyss, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zellerhoff, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Uhrmeister, Tim, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Witschi, Christian, von Hindelbank, in Bern, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004590565, Registre du commerce Berne, (36)
MS Global AG, in Köniz, CHE-411.253.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2018, Publ. 4403563).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heppel, Manfred Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Châbles, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zellerhoff, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wuppertal (DE)].