Renseignements sur Louis Zeier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Louis Zeier
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6224848, Registre du commerce Argovie, (400)
Zumsteg Holzhandel AG, in Villmergen, CH-400.3.019.821-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2010, S. 2, Publ. 5797350).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeier, Louis, von Künten, in Mellingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hümbeli, Stephan, von Wohlen AG, in Villmergen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Registre du commerce Argovie, (400)
Gebr. Zeier, in Mellingen, Grumetweg 9, 5507 Mellingen, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
1.01.2002.
Zweck:
Transport von und Handel mit Holz und anderen Gütern. Übernimmt Aktiven und Passiven der nicht eingetragenen Einzelfirma 'Werner Zeier, Holztransporte', in Mellingen.
Eingetragene Personen:
Zeier, Werner, von Künten, in Mellingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Zeier, Louis, von Künten, in Mellingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Argovie, (400)
Zumsteg Holzhandel AG, in Villmergen, Rebenhöhe 1, 5612 Villmergen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.09.1998.
Zweck:
Handel mit Rund- und Schnittholz, Holzwaren und Landesprodukten;
die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF200'000.¬.
Liberierung Aktienkapital:
CHF200'000.¬.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF1'000.¬.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sachübernahmevertrag vom 15.9.1998 Holzvorräte, Namenrechte sowie Büromaschinen inkl. Zubehör und Verbrauchsmaterial zum Preis von CHF215'000.¬.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Publikation im SHAB.
Eingetragene Personen:
Zeier, Louis, von Künten, in Mellingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galetto, Giorgio, italienischer Staatsangehöriger, in Caldonazzo (I), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hümbeli, Stephan, von Wohlen AG, in Lupfig, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Visura Treuhand-Gesellschaft, in Aarau, Revisionsstelle.