Renseignements sur Philippe Walter Zeidler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Philippe Walter Zeidler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7001812, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Im-Hof & Cie. AG, in Therwil, CH-270.3.003.048-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2010, S. 5).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeidler, Philippe Walter, von Steinmaur, in Steinmaur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 5871694, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Im-Hof & Cie. AG, bisher in Basel, CH-270.3.003.048-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2010, S. 8).
Gründungsstatuten:
18.03.1986.
Statutenänderung:
21.10.2010.
Sitz neu:
Therwil.
Domizil neu:
Erlenstrasse 27a, 4106 Therwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und die Fertigung von technischen Gütern sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Edelmann Beutler, Franziska, von Muolen, in Binningen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Edelmann, Gregor, von Muolen, in Binningen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Helfenstein, Werner, von Sempach, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Zeidler, Philippe Walter, von Steinmaur, in Steinmaur, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Streicher & Brotschin Revision und Unternehmensberatung AG (CH-270.3.005.032-1), in Basel, Revisionsstelle [wie bisher];
Thommen, René, von Eptingen, in Sissach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wittinsburg].
Numéro de publication: 5494076, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Im-Hof & Cie. AG, in Basel, CH-270.3.003.048-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2008, S. 4, Publ. 4340912).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeidler, Philippe Walter, von Steinmaur, in Steinmaur, mit Kollektivprokura zu zweien.