Renseignements sur Markus Zbinden
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Markus Zbinden
Dernières notifications FOSC pour Markus Zbinden
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004908414, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Helbling Technik Wil AG, in Wil (SG), CHE-113.068.953, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2020, Publ. 1004805482).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zbinden, Markus, von Rüschegg, in Teufen AR, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004652035, Registre du commerce Zurich, (20)
Helbling Technik AG, in Zürich, CHE-105.833.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2019, Publ. 1004643558).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jermann, Peter, von Laufen, in Pfeffingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gärtner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Reichenau (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Kugler, Ralph, von Egnach, in Herisau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sutter, Gabriel, von Appenzell, in Wilen TG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weibel, Michael Paul, von Schenkon, in Sirnach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zbinden, Markus, von Rüschegg, in Gaiserwald, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004515314, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Helbling Capital AG, bisher in Zürich, CHE-113.068.953, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2016, Publ. 2935339).
Statutenänderung:
23.11.2018.
Firma neu:
Helbling Technik Wil AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Helbling Technik Wil SA) (Helbling Technik Wil LTD).
Sitz neu:
Wil (SG).
Domizil neu:
Hubstrasse 24, 9500 Wil SG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Auftrag von Dritten im Innovationsprozess und in der Produktentwicklung für Medizinaltechnik und Pharmaindustrie sowie den Geräte-, Apparate- und Anlagenbau inkl. Herstellung von Funktionsmustern und Prototypen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in elektronischer Form per E-Mail oder durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adresse unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fäh, Marcel, von Kaltbrunn, in Remetschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uitikon Waldegg (Uitikon)];
Huber, Walter, von Oppligen, in Gerzensee, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tischhauser, Hans, von Wartau, in Zuzwil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gärtner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Reichenau (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Kugler, Ralph, von Egnach, in Herisau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sutter, Gabriel, von Appenzell, in Wilen b. Wil (Wilen (TG)), mit Kollektivprokura zu zweien;
Weibel, Michael Paul, von Schenkon, in Sirnach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zbinden, Markus, von Rüschegg, in Teufen AR, mit Kollektivprokura zu zweien.