Renseignements sur Viktor Sergeevitch Zalepa
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Viktor Sergeevitch Zalepa
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006081608, Registre du commerce Lucerne, (100)
IT Solutions - Viktor Zalepa, bisher in Cham, CHE-379.854.765, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2018, Publ. 4386041).
Sitz neu:
Inwil.
Domizil neu:
Zöpflistrasse 37, 6034 Inwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zalepa, Viktor Sergeevitch, belgischer Staatsangehöriger, in Inwil, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cham].
Numéro de publication: HR02-1005629171, Registre du commerce Zoug, (170)
hedger.fi AG, in Zug, CHE-396.758.186, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204858).
Statutenänderung:
23.11.2022.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Grundstrasse 12, 6343 Rotkreuz. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eppler, Lukas, von Basel, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zalepa, Viktor, belgischer Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR01-1005204858, Registre du commerce Zoug, (170)
hedger.fi AG, in Zug, CHE-396.758.186, Grafenauweg 8, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.05.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratung und weiteren Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen, Blockchains und Informationstechnologie, einschliesslich der Entwicklung, Implementierung und Wartung und des Vertriebs von Hard- und Software und entsprechenden Lizenzen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit diesem Hauptzweck in Verbindung stehen. Die Gesellschaft kann sowohl auf eigene als auch auf Rechnung Dritter alle finanziellen, gewerblichen und industriellen Tätigkeiten vornehmen, die direkt oder indirekt mit dem Unternehmenszweck zusammenhängen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Niederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann Immobilien und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 11.05.2021 120'000 Tether (USDT) im Wert von CHF 100'000.00, wofür 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 11.05.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Zalepa, Viktor, belgischer Staatsangehöriger, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eppler, Lukas, von Basel, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.