Renseignements sur Dimitri Zaiser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dimitri Zaiser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004694181, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Zaiser, bisher in Zürich, CHE-468.762.958, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2019, Publ. 1004560698).
Sitz neu:
Homburg.
Domizil neu:
Müllheimerstrasse 26, 8508 Homburg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaiser, Dimitri, deutscher Staatsangehöriger, in Homburg, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Strengelbach].
Numéro de publication: 4145025, Registre du commerce Zurich, (20)
Wolf Security, Inhaber D. Zaiser, in Zürich, CHE-468.762.958, Bahnhofstrasse 10, 8001 Zürich, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Personenschutz, Chauffeur (Sicherheitsfahrer), Limousinenservice (Land Taxi), Werttransport, Detektivdienst, Sicherheitsberatung, Schulung, Ausbildung, Finanz- und Versicherungsvermittler.
Eingetragene Personen:
Zaiser, Dimitri, deutscher Staatsangehöriger, in Strengelbach, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6990274, Registre du commerce Argovie, (400)
Schweizer Kosaken Verein, bisher in Trüllikon, CHE-429.741.668, Verein (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2011, Publ. 6269574).
Gründungsstatuten:
23.02.2011.
Statutenänderung:
28.05.2012.
Name neu:
Schweizer Kosaken Verein Ataman Yermak.
Sitz neu:
Windisch.
Domizil neu:
c/o Nikolay Sergeev, Pestalozzistrasse 5, 5210 Windisch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaiser, Dimitri, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Eugster, Marco, von Appenzell, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Lukas, von Trüllikon, in Trüllikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nassibulin, Juriy, kasachischer Staatsangehöriger, in Küssaberg (DE), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Nassibulin, Yuriy, Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Diel, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Säckingen (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gromov, Maxim, kasachischer Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rausch, Alexsej, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.