Renseignements sur Diego André Wyssen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Diego André Wyssen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005566443, Registre du commerce Valais, (600)
Rail Rangers SA, in Leuk, CHE-109.867.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2022, Publ. 1005418444).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wobmann, Daniel, von Malters, in Botyre (Ayent), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyssen, Christoph, von Naters, in Susten (Leuk), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Wyssen, Diego André, von Naters, in Susten (Leuk), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Numéro de publication: 1878705, Registre du commerce Valais, (600)
Community Care AG, bisher in Bern, CHE-109.867.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2014, Publ. 1543919).
Gründungsstatuten:
13.12.2002.
Statutenänderung:
05.12.2014.
Firma neu:
Rail Rangers SA.
Sitz neu:
Leuk.
Domizil neu:
Industriestrassse 56, 3952 Susten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyssen, Christoph, von Naters, in Susten (Leuk), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Wobmann, Daniel, von Malters, in Botyre (Ayent), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Wyssen, Diego André, von Naters, in Susten (Leuk), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.