Renseignements sur Pepe Wyss
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Pepe Wyss
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005228535, Registre du commerce Soleure, (241)
Wyss Zäune AG, in Lohn-Ammannsegg, CHE-106.919.089, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2018, Publ. 1004482176).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Andreas, von Solothurn, in Solothurn, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Burg, Jean-Pierre, von Bettlach, in Châtillon (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Pepe, von Solothurn, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Solothurn].
Numéro de publication: HR02-1005227271, Registre du commerce Soleure, (241)
P2 Wyss AG, in Lohn-Ammannsegg, CHE-185.124.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2016, Publ. 2899563).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "Wyss A. Holding AG", in Lohn-Ammannsegg (CHE-103.592.997), gemäss Fusionsvertrag vom 18.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 15'279'296.50 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 135'794.44 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Philipp, von Solothurn, in Solothurn, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyss, Pepe, von Solothurn, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2907763, Registre du commerce Zurich, (20)
Walder Zäune AG, in Dielsdorf, CHE-103.543.177, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2014, Publ. 1872787).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sidus Treuhand AG (CHE-106.388.482), in Lyss, Revisionsstelle [bisher: Sidus Treuhand AG (CH-073.3.002.322-1)];
Wyss, Pepe, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wyss, Philipp, von Solothurn, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.