Renseignements sur Lucas Wyss
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lucas Wyss
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006038204, Registre du commerce Argovie, (400)
TinLine Systems GmbH, in Sins, CHE-316.776.007, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 05.04.2024, Publ. 1006002181).
Statutenänderung:
29.04.2024. 29.04.2024.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 29.04.2024 und Bilanz per 31.12.2023 mit Aktiven von CHF 412'633.41 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 276'356.90 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
SOWACOM AG Zentralschweiz.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Technologien im Bereich Hardware und Software sowie das Erbringen entsprechender Dienstleistungen, den Handel mit Waren aller Art und die Vergabe von Lizenzen. Sie kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, Agenturen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, insbesondere auch Immobilien erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Post, per Telefax oder per E-Mail, sofern und soweit die entsprechenden Adressen bekannt sind, ansonsten via Publikationsorgan.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Gemäss Erklärung aller Gründer vom 17.01.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SOWAGROUP AG (CHE-402.612.015), in Reinach (BL), Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Lucas, von Cham, Zug und Oberwil (BL), in Oberwil (BL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Cham und Zug, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Amstutz, Albert, von Engelberg, in Sins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ammann, Daniel, von Ermatingen, in Waltenschwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
TRETOR AG (CHE-108.227.200), in Liestal, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2204149, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
SOWACOM GmbH, in Reinach BL, CHE-112.184.025, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2014, Publ. 1669283).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strässle, Roman, von Lütisburg, in Oberdorf BL, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Lucas, von Oberwil BL, Cham und Zug, in Oberwil BL, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 76 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Baumgartner, Thomas, von Zunzgen, in Liestal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 42 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 2007445, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
InterGGA AG, in Reinach BL, CHE-109.900.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2014, Publ. 1544005).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Lucas, von Oberwil BL, Cham und Zug, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Gregor Daniel, von Erlinsbach SO, in Reinach BL, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Obererlinsbach, in Muttenz].