Renseignements sur Kurt Wyss
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Kurt Wyss
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004492053, Registre du commerce Zurich, (20)
Syndikat Rollmaterial, in Zürich, CHE-113.428.750, Verein (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2017, Publ. 3875761).
Name neu:
Syndikat Rollmaterial in Liquidation.
Domizil neu:
Der Verein hat sein Domizil eingebüsst. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.01.2017 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Kurt Wyss , Burgstrasse 10, 3360 Herzogenbuchsee.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Kurt, von Grindelwald, in Herzogenbuchsee, Mitglied des Vorstandes und Rechnungsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Rechnungsführer des Vorstandes, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 3875761, Registre du commerce Zurich, (20)
Syndikat Rollmaterial, in Zürich, CHE-113.428.750, Verein (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2013, Publ. 1194727).
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarzer, Werner, von Wagenhausen, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Richard, von Olten, in Olten, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mühlheim, Beatrice, von Scheuren, in Orpund, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Derungs, Roger, von Lumnezia, in Aadorf, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Suraua, Mitglied des Vorstandes, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien zu zweien mit dem Präsidenten];
Wyss, Kurt, von Grindelwald, in Herzogenbuchsee, Mitglied des Vorstandes, Rechnungsführer des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Rechnungsführer des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien zu zweien mit dem Präsidenten].
Numéro de publication: 3773724, Registre du commerce Zurich, (20)
Syndikat Rollmaterial, in Zürich, CH-020.6.001.080-1, Hohlstrasse 400, 8048 Zürich.
Postadresse:
Syndikat Rollmaterial, Postfach 1766, 8021 Zürich 1, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
8.12.2006.
Zweck:
Das SRM wahrt und fördert die sozialen, beruflichen und kulturellen Interessen seiner aktiven und passiven Mitgliedschaft. Das SRM bietet dazu spezielle Bildungskurse an. Zum Erreichen seiner Ziele kann das SRM auch Mitglied von Dachorganisationen werden. Das SRM ist konfessionell und parteipolitisch neutral. Es kann jedoch um seine Ziele zu erreichen, auch mit politischen Parteien oder anderen Organisationen zusammenarbeiten.
Mittel:
Mitgliederbeiträge.
Organisation:
Kongress, Delegiertenversammlung, Geschäftsleitung von 5 Mitgliedern und Kontrollstelle.
Eingetragene Personen:
Schwarzer, Werner, von Wagenhausen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlheim, Beatrice, von Scheuren, in Orpund, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Derungs, Roger, von Suraua, in Aadorf, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Wyss, Kurt, von Grindelwald, in Herzogenbuchsee, Mitglied und Rechnungsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Kunz, Richard, von Olten, in Olten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.