Renseignements sur Christoph Niklaus Wyss
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christoph Niklaus Wyss
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005903509, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Albert-Schweitzer-Werk, in Bern, CHE-246.278.564, c/o Franz Müller, Fürsprecher und Notar, Herrengasse 22, 3011 Bern, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
18.11.2023.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt das Werk und Gedankengut von Albert Schweitzer im medizinischen wie im geistigen Bereich gemäss Albert Schweitzers Leitmotiv "Ehrfurcht vor dem Leben" zu bewahren, lebendig zu erhalten, zu vertiefen, zu fördern und zu verbreiten. Gewinn und Kapital der Stiftung sind ausschliesslich dem vorgenannten Zweck gewidmet. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinen Erwerbszweck.
Eingetragene Personen:
Bärtschi, Jürg, von Hasle bei Burgdorf, in Allenwinden (Baar), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüdi, Dominik, von Heimiswil, in Langenthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Randin, Philippe, von Rances, in Mézières VD (Jorat-Mézières), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schriber, Walter, von Stans, in Gossau ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Christoph, von Strengelbach, in Unterseen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caracas Consulting Sàrl (CHE-442.000.025), in Lausanne, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005361131, Registre du commerce Berne, (36)
beodat GmbH, in Meiringen, CHE-112.001.113, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2021, Publ. 1005088052).
Statutenänderung:
09.12.2021.
Sitz neu:
Steffisburg.
Domizil neu:
c/o Bührer + Dällenbach Ingenieure AG, Höchhusweg 6, 3612 Steffisburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Christoph, von Strengelbach, in Unterseen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005108628, Registre du commerce Berne, (36)
Kulturstiftung Unterseen, in Unterseen, CHE-102.003.501, Stiftung (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2015, S.0, Publ. 2366767).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hanke, Ernst, von Zürich, in Ringgenberg BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Looser, Marlise, von Nesslau-Krummenau, in Interlaken, Mitglied, Kassierin, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögeli, Ernst, von Fraubrunnen, in Unterseen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Christoph Niklaus, von Strengelbach, in Unterseen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stähli, Gabriele, von Brienz (BE), in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Margot, Simon, von Unterseen, in Unterseen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.