Renseignements sur Sonja Wyser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Sonja Wyser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005842776, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Renolux GmbH, bisher in Murten, CHE-490.823.420, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2867 vom 12.05.2022, Publ. 1005472028).
Statutenänderung:
06.07.2023.
Uebersetzungen der Firma neu:
Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht.
Sitz neu:
Wolfhalden.
Domizil neu:
Guggen 143, 9427 Wolfhalden.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegrist, Yanick, von Meisterschwanden, in Cressier (FR), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Siegrist, Jérôme, von Meisterschwanden, in Ried bei Kerzers, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uphaus, Magdalena, deutsche Staatsangehörige, in Altefähr (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wyser, Sonja, von Niedergösgen, in Hunzenschwil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005615392, Registre du commerce Argovie, (400)
Restaurant Kurve GmbH, in Windisch, CHE-426.394.808, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 11.09.2020, Publ. 1004977153).
Firma neu:
Restaurant Kurve GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.10.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alazar, Irgalem, deutsche Staatsangehörige, in Baden, Gesellschafterin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Bertholet, Tania, von Rougemont, in Windisch, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Resendiz Meier, David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Brugg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Wyser, Sonja, von Niedergösgen, in Hunzenschwil, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin.