Renseignements sur Josef Wyrsch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Josef Wyrsch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005243910, Registre du commerce Nidwald, (150)
Aqwa Umbauprofis AG, in Stans, CHE-106.888.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2019, Publ. 1004732516).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Würsch, Herbert, von Emmetten, in Buochs, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Würsch, Roland, von Emmetten, in Buochs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lussi, Peter Anton, von Stans, in Stans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyrsch, Josef, von Buochs, in Buochs, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2051191, Registre du commerce Nidwald, (150)
Furrer Haustechnik AG, bisher in Erstfeld, CHE-106.888.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2013, Publ. 7130642).
Statutenänderung:
26.02.2015.
Firma neu:
Die Umbauprofis AG.
Sitz neu:
Stans.
Domizil neu:
Riedenmatt 2, 6370 Stans.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Planung, Leitung, Koordination und Ausführung von Umbauten, Gesamtbetreuung, Baukostenkontrolle und -abrechnung und Bauherrenvertretung im Bereich Umbauten sowie alle weiteren Dienstleistungen im Baubereich. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Massnahmen ergreifen und Verträge abschliessen, die damit in Verbindung stehen oder geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Lizenzen erwerben, halten und vergeben, sich an Unternehmen gleicher oder verwandter Branchen beteiligen oder derartige Unternehmungen erwerben oder errichten und finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer-Planzer, Paul, von Erstfeld, in Erstfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Andreas, von Spiringen, in Attinghausen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Gisler-Bayard, Carmen, von Spiringen, in Sachseln, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würsch-Burch, Simone, von Sarnen, in Buochs, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Sarnen und Emmetten];
Wyrsch, Josef, von Buochs, in Buochs, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1902141, Registre du commerce Nidwald, (150)
Poli Bau AG, in Hergiswil NW, CHE-107.716.554, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2013, Publ. 1084571).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Menia, Bruno, von Emmen, in Engelberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wyrsch, Josef, von Buochs, in Buochs, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder AG Steuerberatung und Treuhand (CHE-116.183.131), in Inwil, Revisionsstelle [bisher: Felder AG Steuerberatung und Treuhand (CH-100.3.792.086-5)];
Eigenmann-Schirtz, Pia, luxemburgische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gut, Walter, von Stans, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien.