Renseignements sur Silvan Wyer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Silvan Wyer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004655017, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Dhollandia-Vertretung AG, in Müllheim, CHE-107.704.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2019, Publ. 1004630718).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyer, Silvan, von Visp, in Berg TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004629722, Registre du commerce Thurgovie, (440)
WSD Beteiligungs AG, in Berg (TG), CHE-109.332.845, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2018, Publ. 1004450537).
Statutenänderung:
08.05.2019.
Sitz neu:
Müllheim.
Domizil neu:
Falewis 3, 8555 Müllheim Dorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften und anderen Rechen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyer, Silvan, von Visp, in Berg TG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Repond, André, von Val-de-Charmey, in Härkingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004450524, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Dhollandia-Vertretung AG, in Müllheim, CHE-107.704.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2018, Publ. 4431187).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiegisser, Helmut, von Weinfelden, in Weinfelden, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Derie, Pol Jan L, belgischer Staatsangehöriger, in Waasmunster (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wyer, Silvan, von Visp, in Berg TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Weinfelden, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Repond, André, von Val-de-Charmey, in Härkingen, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien.