Renseignements sur Felix Wyder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Felix Wyder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005379940, Registre du commerce Lucerne, (100)
Delta Motor AG, in Eich, CHE-110.039.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2021, Publ. 1005365276).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zurfluh, Markus, von Attinghausen, in Eich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zurfluh, Désirée, von Sursee, in Eich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wyder, Christina, von Sursee, in Rickenbach (LU), mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Wyder, Felix, von Sursee, in Rickenbach (LU), mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005365276, Registre du commerce Lucerne, (100)
DevoC AG, in Eich, CHE-110.039.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2005, S.8, Publ. 3031288).
Statutenänderung:
29.11.2021.
Firma neu:
Delta Motor AG.
Domizil neu:
Seestrasse 36, 6205 Eich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Werkstätte zur Ausführung sämtlicher Arbeiten an Fahrzeugen und den Betrieb einer Spezialwerkstätte für Oldtimer, Youngtimer und Motorsport. Zu diesem Zweck gehören die Veredelung und das Umbauen von Fahrzeugen, Motorrevisionen, mechanische Arbeiten und das Erstellen von Sonderanfertigungen. Die Gesellschaft bezweckt weiter den Handel mit Fahrzeugen sowie Ersatz- und Tuningteilen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.12.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Partner Treuhand Willisau GmbH, in Willisau-Stadt, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyder, Felix, von Sursee, in Rickenbach (LU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Eich, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Wyder, Christina, von Sursee, in Rickenbach (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Eich, Mitglied, Sekretärin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5218098, Registre du commerce Lucerne, (100)
Delta Motor AG, in Eich, CH-100.3.012.987-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2005, S. 8, Publ. 3031286).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boller, Heinz, von Bremgarten AG, in Sursee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyder, Felix, von Sursee, in Rickenbach LU, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Eich];
Wyder, Christina, von Sursee, in Rickenbach LU, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Eich, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Partner Treuhand Willisau GmbH, in Willisau (CH-100.4.785.279-9), Revisionsstelle [bisher: Partner Treuhand Willisau GmbH, in Willisau-Stadt].