Renseignements sur Charles Marcel Wyder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Charles Marcel Wyder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004789257, Registre du commerce Lucerne
Immoplaning GmbH, in Reiden, CHE-112.891.430, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2013, S.0, Publ. 1045545).
Firma neu:
Immoplaning GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Stammanteile ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 10.10.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuratli, Silvan, genannt Kuratle, von Nesslau, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Würenlos, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Wyder, Charles Marcel, von Ostermundigen und Riggisberg, in Saint-Gingolph, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Rubeli, Ulrich, von Tschugg, in Langenthal, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2800246, Registre du commerce Berne, (36)
Prewobau AG, in Bern, CH-035.3.011.050-9, Auf gemeinnütziger Grundlage Förderung des Wohnungsbaues usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.1998, S. 4271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyder, Charles, von Riggisberg, in Ostermundigen, Vizepräsident und Sekretär, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arn, Rudolf, von Lyss, in Schüpfen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Numéro de publication: 2430498, Registre du commerce Tessin, (501)
Fondazione Parloca Ticino, in Lugano, CH-514.7.010.118-7, promuovere la costruzione di abitazioni, Fondazione (FUSC no. 55 del 21.3.2003, pagina 13, publ. 915186).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Wyder, Charles Marcel, da Riggisberg, in Ostermundigen, membro, con firma collettiva a due.