Renseignements sur Esther Wunderlin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Esther Wunderlin
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1977787, Registre du commerce Soleure, (241)
DiEnigma AG, in Zullwil, CHE-101.474.364, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2013, Publ. 7019760).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wunderlin, Esther, von Wallbach, in Zullwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Wunderlin, Prof. Dr. Dr. Christian, von Wallbach, in Zullwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1704241, Registre du commerce Zurich, (20)
WIB Wirtschafts-Informatik Beratung AG, bisher in Allschwil, CHE-108.275.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 25.09.2003, S. 6, Publ. 1187290).
Gründungsstatuten:
10.04.1995.
Statutenänderung:
23.07.2014.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Pfingstweidstrasse 98, 8005 Zürich.
Zweck neu:
Informatik-Beratung, Projektleitung, Entwicklung und den Vertrieb von Computer-Software sowie die Organisation und Durchführung von Schulungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten. Grundeigentum erwerben oder verkaufen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern, oder welche die Anlage und Verwaltung des Gesellschaftsvermögens betreffen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 23.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wunderlin, Esther, von Wallbach, in Zullwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Nägele, Sylvia, liechtensteinische Staatsangehörige, in Allschwil, Direktorin, mit Einzelunterschrift;
Gennari, in Allschwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hering, Lukas, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rhotert, Hartmut Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3845740, Registre du commerce Zoug, (170)
DiEnigma Christian Wunderlin, in Zug, CH-170.1.006.882-0, Chollerstrasse 32, 6300 Zug, Einzelfirma (Neueintragung).
Zweck:
Management Coaching und allgemeine Unternehmensberatung.
Eingetragene Personen:
Wunderlin, Dr. Christian, von Wallbach, in Zullwil, Inhaber, mit Einzelunterschrift;
Wunderlin, Esther, von Wallbach, in Zullwil, Prokuristin, mit Einzelprokura.