Renseignements sur Dr. Urs M. Wunderlich
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Urs M. Wunderlich
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6802444, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Hobas AG, in Basel, CH-270.3.003.069-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2012, Publ. 6678516).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wunderlich, Dr. Urs M., von Iseltwald, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glaunach, Dr. Anton Ulrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klammerth, Dr. Wolf, österreichischer Staatsangehöriger, in Pörtschach (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nagele, Dr. Bruno, österreichischer Staatsangehöriger, in Klagenfurt (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gailer, Hannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Keutschach (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Mathis, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Dominique, von Möhlin, in Möhlin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 5825900, Registre du commerce Grisons, (350)
Desul AG, bisher in Zürich, CH-020.3.906.365-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2007, S. 22, Publ. 4097980).
Gründungsstatuten:
27.06.1967.
Statutenänderung:
09.08.2010.
Sitz neu:
Chur.
Domizil neu:
c/o Dr. Russi & Partner, Bahnhofstrasse 40, 7002 Chur.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, Beteiligung an Unternehmungen mit ähnlichem Zweck;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Liberierung:
CHF 50'000.00.
Aktien:
50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung vom 09.08.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wunderlich, Dr. Urs M., von Iseltwald, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Treuhandbüro Rebsamen AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krohn, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin, Direktor, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Russi, Dr. Toni, von Andermatt, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3173870, Registre du commerce Zurich, (20)
Ziton Trade AG, in Zürich, CH-020.3.000.456-5, Handel mit Chemikalien, Metallen, Rohmaterialien, Maschinen, Ersatzteilen, Textilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 27.03.1997, S. 2095).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wunderlich, Dr. Urs M., von Iseltwald, in Zumikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spiteri, Rebecca P., von Thal, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Thal SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien].