Renseignements sur Brigitte Wullschleger Niklaus
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Brigitte Wullschleger Niklaus
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004521042, Registre du commerce Schwyz, (130)
Dettling Wullschleger Architekten AG, in Arth, CHE-110.044.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2017, Publ. 3922175).
Statutenänderung:
06.12.2018.
Firma neu:
Wullschleger Möller Architekten AG.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der einfachen Gesellschaft bestehend aus Brigitte Wullschleger, in Goldau, und Christoph Dettling, in Brunnen, Aktiven und Passiven zum Höchstpreis von CHF 265'000.-- zu übernehmen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wullschleger Niklaus, Brigitte, von Vordemwald, in Zürich, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Möller, Christiane, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Zweigniederlassung neu:
Zürich (CHE-337.947.220) [bisher: Zürich (CH-020.9.003.845-1)].
Numéro de publication: 3922175, Registre du commerce Schwyz, (130)
Dettling Wullschleger Architekten AG, in Arth, CHE-110.044.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2013, Publ. 6999876).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dettling, Christoph, von Schwyz, in Ingenbohl, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wullschleger Niklaus, Brigitte, von Vordemwald, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3664033, Registre du commerce Schwyz, (130)
Stiftung Maler Hans Schilter, in Arth, CHE-110.407.390, Stiftung (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2016, Publ. 3058685).
Domizil neu:
c/o Ursula Schilter, Luegisland 26a, 6410 Goldau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wullschleger Niklaus, Brigitte, von Vordemwald, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.