Renseignements sur Claude M. Wullschleger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Claude M. Wullschleger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3788707, Registre du commerce Zoug, (170)
IPN Inter-Pro.Net GmbH, in Baar, CHE-104.523.007, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2011, Publ. 6082196).
Statutenänderung:
21.09.2017. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wullschleger, Claude, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Linkie geb. Seeber, Antje, deutsche Staatsangehörige, in Lloret de Mar (ES), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 6082196, Registre du commerce Zoug, (170)
ACCO Sàrl, bisher in Vernier, CH-320.4.044.458-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2006, S. 7, Publ. 3351030).
Gründungsstatuten:
11.05.1998.
Statutenänderung:
08.07.2010.
Firma neu:
IPN Inter-Pro.Net GmbH.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
c/o Fibu Time GmbH, Moos, 6340 Baar.
Zweck neu:
Betrieb von internationalen Internetportalen mit diversen Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch gewöhnlichen oder eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 08.07.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wullschleger, Sybilla, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wullschleger, Claude, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
AAATOWN GmbH, in N i e d e r h e l f e n s c h w i l, Handel mit Gütern aller Art etc. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 18.05.1998, S. 3365).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wullschleger, Claude, von Zürich, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Lutz, Marcel, von Wolfhalden, in Rorschach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.