Renseignements sur Marco Wüthrich
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Marco Wüthrich
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005233196, Registre du commerce Zurich, (20)
BITECH AG Engineering & Consulting, in Illnau-Effretikon, CHE-107.923.053, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2017, S.0, Publ. 3595243).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Marco, von Trub, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1000511, Registre du commerce Zurich, (20)
BITECH AG Engineering & Consulting, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.902.542-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2013, Publ. 950469).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Natale, Alexandre, von Agno, in Rümlang, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wüthrich, Marco, von Trub, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4794500, Registre du commerce Zurich, (20)
BITECH AG Engineering & Consulting, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.902.542-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2008, S. 23, Publ. 4512016).
Statutenänderung:
04.12.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trend-Treuhand AG, in Dübendorf, Revisionsstelle;
Stalder, Hansmichel, von Waltenschwil, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Marco, von Trub, in Wil SG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wuppenau];
Accuratus-Treuhand GmbH, in Zürich (CH-020.4.024.311-1), Revisionsstelle.