Renseignements sur Loredana Wüthrich
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Loredana Wüthrich
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005126258, Registre du commerce Argovie, (400)
Fischer Bau AG, in Jonen, CHE-105.783.433, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2019, Publ. 1004595071).
Statutenänderung:
24.02.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Hoch- und Tiefbau-Unternehmung, den Kauf, die Verwaltung und den Verkauf von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.03.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Noser Treuhand und Revisions AG (CHE-100.385.002), in Hohenrain, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Markus, von Jonen, in Jonen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fischer, Andrea, von Jonen, in Jonen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wüthrich, Loredana, von Trub, in Muri (AG), mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Numéro de publication: HR02-1004818434, Registre du commerce Argovie, (400)
Patronale Personalvorsorgestiftung der M. Fischer AG, Hoch- und Tiefbau, in Jonen, CHE-109.720.377, Stiftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2015, S.0, Publ. 1959915).
Name neu:
Patronale Personalvorsorgestiftung der M. Fischer AG, Hoch- und Tiefbau in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 15.11.2019 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Loredana, von Trub, in Muri AG, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Markus, von Jonen, in Jonen, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4321913, Registre du commerce Argovie, (400)
Fischer Bau AG, in Jonen, CHE-105.783.433, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2015, Publ. 1937203).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knecht, Roland, von Wald ZH, in Oberwil-Lieli, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leutert, Beat, von Maschwanden, in Ottenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Loredana, von Trub, in Muri (AG), mit Einzelprokura [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].