Renseignements sur Bernhard Wüthrich
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Bernhard Wüthrich
Participations
Dernières notifications FOSC pour Bernhard Wüthrich
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005298975, Registre du commerce Berne, (36)
Wüthrich Ingenieur und Planungs AG, in Langnau im Emmental, CHE-105.884.910, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 28.10.2014, S.0, Publ. 1790417).
Statutenänderung:
20.09.2021.
Sitz neu:
Eggiwil.
Domizil neu:
Aeschaumatte 789b, 3536 Aeschau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Ingenieur- und Planungsarbeiten aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zuammmenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: gemäss Sacheinlagevertrag vom 14.02.1995 und Bilanz per 31.12.1995: Aktiven von CHF 250'115.70 und Passiven von CHF 141'692.95 der Einzelfirma "Bernhard Wüthrich, Ingenieurbüro", in Langnau im Emmental, zum Preis von CHF 108'422.75, wofür dem Sacheinleger 100 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1'000 ausgegeben und ihm zudem CHF 8'422.75 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 20.09.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhandbüro Sutter AG (CHE-100.188.022), in Langnau im Emmental, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Bernhard, von Trub, in Aeschau (Eggiwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3535153, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft BOE Ballsporthalle Oberemmental, in Rüderswil, CHE-112.483.893, Genossenschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2016, Publ. 2897355).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirschi, Hans, von Eggiwil, in Schüpbach (Signau), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Bernhard, von Trub, in Aeschau (Eggiwil), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Badertscher, Andreas, von Lauperswil, in Schüpbach (Signau), Vizepräsident der Verwaltung und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Limacher, Jakob, von Schüpfheim, in Aeschau (Eggiwil), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2897355, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft BOE Ballsporthalle Oberemmental, in Rüderswil, CHE-112.483.893, Genossenschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2013, Publ. 1103121).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krall, Arnold, von Eggiwil, in Langnau im Emmental, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Rosmarie, von Langnau im Emmental und Wyssachen, in Zollbrück (Rüderswil), Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Bernhard, von Trub, in Aeschau (Eggiwil), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Badertscher, Andreas, von Lauperswil, in Schüpbach (Signau), Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.