Renseignements sur Fritz Wüest
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Fritz Wüest
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5162516, Registre du commerce Lucerne, (100)
Hug u. Wüest GmbH, in Triengen, CH-100.4.785.996-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2006, S. 9, Publ. 3193520).
Statutenänderung:
24.06.2009. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 20.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüest, Fritz, von Oberkirch, in Oberkirch, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Markus, von Stans, in Triengen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--].
Numéro de publication: 3193520, Registre du commerce Lucerne, (100)
Hug u. Wüest GmbH, in Triengen, CH-100.4.785.996-7, Gislerstrasse 13, 6234 Triengen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
5.01.2006.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Baugewerbe, insbesondere Vermietung von Baggern und Maschinen aller Art;
Ausführung von Tief- und Hochbauarbeiten sowie Handel mit Baumaterialien;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung oder Weiterveräusserung von Grundstücken.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Hug, Markus, von Stans, in Triengen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Wüest, Fritz, von Oberkirch, in Oberkirch, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.