Renseignements sur Christian Josef Heinrich Wittenhorst
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christian Josef Heinrich Wittenhorst
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005844382, Registre du commerce Zurich, (20)
SwissIX Internet Exchange, in Zürich, CHE-110.460.993, Verein (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2023, Publ. 1005687740).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wittenhorst, Christian Josef Heinrich, von Zug, in Zug, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cramer, Matthias, von Zürich, in Bülach, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grunder, Reto, von Dietikon, in Niederrohrdorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3650695, Registre du commerce Zurich, (20)
SwissIX Internet Exchange, in Opfikon, CHE-110.460.993, Verein (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2016, Publ. 2901675).
Statutenänderung:
22.06.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hochuli, Roman, von Reitnau, in Urdorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kieber, Ulf, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittenhorst, Christian Josef Heinrich, von Zug, in Zug, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO AG (CHE-305.494.906), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2506577, Registre du commerce Zurich, (20)
SwissIX Internet Exchange, in Opfikon, CHE-110.460.993, Verein (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2014, Publ. 1759437).
Statutenänderung:
10.04.2015. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bluntschli, Basile, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wellauer, Markus, von Amlikon-Bissegg, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kieber, Ulf, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cramer, Matthias, von Zürich, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Morier, Sébastian Joël, von Château-d'Oex, in Montreux, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittenhorst, Christian Josef Heinrich, von Zug, in Zug, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.