Renseignements sur Hermann Urs Wirth
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hermann Urs Wirth
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004833876, Registre du commerce Soleure, (241)
Tecom Services AG, in Obergerlafingen, CHE-107.536.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2010, S.16, Publ. 5617208).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirth, Hermann Urs, von Ursenbach, in Quarteira (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Spiez];
Brügger, Fredy, von Adelboden, in Thun, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1162281, Registre du commerce Soleure, (241)
Personalfürsorgestiftung der Mafix AG, in Obergerlafingen, CH-251.7.000.070-4, Stiftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2010, S. 12, Publ. 5790286).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Mafix AG in Liquidation.
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht, in Solothurn. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 12.09.2013 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sollberger, Hugo, von Wynigen, in Obergerlafingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirth, Urs, von Ursenbach, in Spiez, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brügger, Fredy, von Adelboden, in Thun, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graber, Simon Christoph, von Wyssachen, in Koppigen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6928710, Registre du commerce Soleure, (241)
Polymer Aktiengesellschaft, in Obergerlafingen, CH-251.3.000.194-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.1994, S. 3865).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirth, Hermann O., von Ursenbach, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirth Schnöller, Liselotte, von Ursenbach, in Cotterd (Vully-les-Lacs), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wirth, Hermann Urs, von Ursenbach, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brügger, Fredy, von Adelboden, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.