Renseignements sur Franziska Winter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Franziska Winter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005887811, Registre du commerce Grisons
Gordon Brooker Communications GmbH, in Landquart, CHE-238.577.645, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2023, Publ. 1005847852).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winter, Franziska, von Kaisten, in Kaisten, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brooker, Gordon, von Grandcour, in Landquart, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005438380, Registre du commerce Zurich, (20)
Dr. Schnetzer Consulting AG, in Küsnacht (ZH), CHE-104.790.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2009, S.37, Publ. 5135278).
Statutenänderung:
17.03.2022.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Amarna Treuhand GmbH, Claridenstrasse 20, 8002 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Beratungen, Training und Coaching für schweizerische und ausländische natürliche und juristische Personen im Bereich Prozessmanagement, Organisation sowie Informatik, insbesondere achtsames Prozessmanagement und Work-Life-Balance. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnetzer, Dr. Ronald, von Dietikon und Bütschwil, in Daressalam (TZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Winter, Franziska, von Kaisten, in Kaisten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004953423, Registre du commerce Zurich, (20)
Amarna Treuhand GmbH, in Zürich, CHE-108.578.496, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2016, S.0, Publ. 2830403).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winter-Müller, Margrit, von Kaisten, in Kaisten, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winter, Franziska, von Kaisten, in Kaisten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00].