Renseignements sur Yvonne Windlin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Yvonne Windlin
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4504526, Registre du commerce Obwald, (140)
Momo Integrative Betreuung GmbH, bisher in Sarnen, CH-140.4.002.745-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2005, S. 8, Publ. 2622032).
Statutenänderung:
28.05.2008.
Sitz neu:
Alpnach.
Domizil neu:
Grunzlistrasse 9, 6055 Alpnach Dorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die fachkundige Betreuung, Förderung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen nach dem Leitbild der integrativen Erziehung. Nebenzwecke gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter durch Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführerin vom 28. Mai 2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Windlin, Peter, von Kerns, in Horgen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Windlin, Yvonne, von Kerns, in Alpnach Dorf (Alpnach), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: in Kägiswil (Sarnen), mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--].
Numéro de publication: 2622032, Registre du commerce Obwald, (140)
Momo Integrative Betreuung GmbH, in Sarnen, CH-140.4.002.745-6, Kreuzstrasse 25, 6056 Kägiswil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.12.2004.
Zweck:
Fachkundige Betreuung und Förderung von Kindern und Jugendlichen nach dem Leitbild der integrativen Erziehung. Darüber hinaus ist die Gesellschaft zu allen Geschäften berechtigt, die mittelbar oder unmittelbar geeignet sind, diesem Gesellschaftszweck zu dienen und ihn zu fördern. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen. Sie ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen befugt.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Windlin, Yvonne, von Kerns, in Kägiswil (Sarnen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Windlin, Peter, von Kerns, in Horgen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--.