Renseignements sur Kurt Willimann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Kurt Willimann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2816101, Registre du commerce Zoug, (170)
Quasys AG, in Hünenberg, CHE-106.431.161, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2015, Publ. 1919887).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willimann, Kurt, von Luzern, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Rudolf, von Hünenberg, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cham].
Numéro de publication: 2125207, Registre du commerce Zoug, (170)
Xipeq AG, in Zug, CHE-108.361.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2011, Publ. 6253150).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willimann, Kurt, von Luzern, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wägli, Rolf, von Belp, in Davos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1919887, Registre du commerce Zoug, (170)
Quasys AG, in Steinhausen, CHE-106.431.161, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2013, Publ. 936609).
Statutenänderung:
18.12.2014.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
Rothusstrasse 5A, 6331 Hünenberg.
Aktien neu:
140 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 140 Inhaberaktien zu CHF 1000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Bruno, von Hünenberg, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Portmann, Rudolf, von Hünenberg, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kammermann, Kurt, von Ballwil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung und Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien];
Nussbaumer, Rolf, von Oberägeri, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung und Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien];
Willimann, Kurt, von Luzern, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].