Renseignements sur Hugo Julius Willems
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hugo Julius Willems
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6426480, Registre du commerce Zoug, (170)
Orelius Holding AG, in Zug, CH-170.3.032.501-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2010, S. 22, Publ. 5832392).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willems, Hugo, belgischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vanovelen, Kurt, belgischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zurfluh, Erwin, von Gurtnellen, in Goldau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6160574, Registre du commerce Zoug, (170)
Thales Solutions GmbH, in Hünenberg, CH-170.4.007.195-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2010, S. 29, Publ. 5698498).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willems, Hugo, belgischer Staatsangehöriger, in Kinrooi (BE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 101 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pironet, Ronald, belgischer Staatsangehöriger, in Rothenthurm, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 99 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 5698498, Registre du commerce Zoug, (170)
Thales Solutions GmbH, in Zug, CH-170.4.007.195-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2009, S. 37, Publ. 5080546).
Statutenänderung:
10.06.2010.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
c/o Nagel Treuhand GmbH, Eichmattstrasse 97, 6333 Hünenberg See.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zanders, Hilde, belgische Staatsangehörige, in Kinrooi (BE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willems, Hugo, belgischer Staatsangehöriger, in Kinrooi (BE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 101 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Unterägeri, Gesellschafter mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Pironet, Ronald, belgischer Staatsangehöriger, in Rothenthurm, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 100.00.