Renseignements sur Barbara Berger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Barbara Berger
Dernières notifications FOSC pour Barbara Berger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005040488, Registre du commerce Berne, (36)
bye bye sugar GmbH, in Heimberg, CHE-149.362.657, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2018, Publ. 4037687).
Firma neu:
bye bye sugar GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.11.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Barbara, von Linden, in Freimettigen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4037687, Registre du commerce Berne, (36)
bye bye sugar GmbH, in Heimberg, CHE-149.362.657, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2016, Publ. 3060763).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wille, Stephanie, von Basel, in Münsingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Barbara, von Linden, in Freimettigen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Heimberg, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 2562449, Registre du commerce Berne, (36)
bye bye sugar GmbH, in Heimberg, CHE-149.362.657, Winterhaldenstrasse 14a, 3627 Heimberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.12.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Coaching in den Bereichen Ernährung und Fitness. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann ferner Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, Darlehen gewähren sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 18.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Berger, Barbara, von Linden, in Heimberg, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jörgensen, Sari Anna, von Radelfingen, in Steffisburg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.