Renseignements sur Matthias Wiedmer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Matthias Wiedmer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Matthias Wiedmer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005147521, Registre du commerce Berne, (36)
Stipendienfonds der Stadt Thun, in Thun, CHE-110.389.786, Stiftung (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2021, Publ. 1005122280).
Urkundenänderung:
24.02.2021.
Zweck neu:
Die Stiftung fördert durch Gewährung von Stipendien und zinslosen Darlehen die Berufsausbildung, den Besuch von höheren Mittelschulen, Berufsbildungsanstalten, Hochschulen usw. sowie die berufliche Weiterausbildung. Die Stiftung ist im Rahmen der Zwecksetzung in Thun tätig. Gewinn und Kapital der Stiftung sind ausschliesslich dem vorstehend genannten Zweck gewidmet. Erwerbszwecke sind ausgeschlossen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedmer, Matthias, von Langnau im Emmental, in Thun, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zaugg, Barbara, von Trub, in Thierachern, Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Notter, Peter, von Boswil, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schenk, Daniel, von Eggiwil, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 2181685, Registre du commerce Berne, (36)
Stipendienfonds der Stadt Thun, in Thun, CHE-110.389.786, Stiftung (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2014, Publ. 1600763).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lottaz, Alois Dr., von Rechthalten, in Thun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brülisauer, Alain, von Appenzell, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedmer, Matthias, von Langnau im Emmental, in Thun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Wettstein, Daniel Markus, von Uster, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Finanzinspektorat der Stadt Thun (CHE-112.631.260), in Thun, Revisionsstelle [bisher: Gemeinde Thun, handelnd durch das Finanzinspektorat der Stadt Thun].
Numéro de publication: 3523242, Registre du commerce Berne, (36)
Stipendienfonds der Stadt Thun, in Thun, CH-092.7.003.805-1, Fördert durch Gewährung von Stipendien und zinslosen Darlehen die Berufsausbildung, den Besuch von höheren Mittelschulen, Berufsbildungsanstalten, Hochschulen usw, Stiftung (SHAB Nr. 212 vom 04.11.2003, S. 6, Publ. 1242590).
Domizil neu:
c/o Amt für Bildung und Sport der Stadt Thun, Thunerhof, Hofstettenstrasse 14, 3600 Thun.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Genna-Stalder, Margareta, von Wyssachen, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heim, Franziska, von Thun, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mühlheim, Marianne, von Scheuren, in Goldiwil (Thun), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arm Grimm, Therese, von Langnau im Emmental, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blum, Brigitte, von Wichtrach, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schenk, Daniel, von Eggiwil, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Elisabeth, von Walterswil BE, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber Fiechter, Philipp, von Willadingen, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wiedmer, Matthias, von Langnau im Emmental, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gemeinde Thun, handelnd durch das Finanzinspektorat der Stadt Thun, in Thun, Revisionsstelle.