Renseignements sur Felix Wiedmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Felix Wiedmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7188094, Registre du commerce Soleure, (241)
Wiedmann Elektro AG, in Derendingen, CH-251.3.000.465-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2009, S. 17, Publ. 4944566). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.12.2008 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lo Stanco, Sergio, von Winterthur, in Biberist, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Syfrig, Marco, von Horw, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedmann, Felix, von Derendingen, in Derendingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Villiger Treuhand (CH-251.3.000.076-9), in Biberist, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4944566, Registre du commerce Soleure, (241)
Wiedmann Elektro AG, in Derendingen, CH-251.3.000.465-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2009, S. 19, Publ. 4826664).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiedmann, Walter, von Derendingen, in Oberwil BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wiedmann, Karin, von Derendingen und Matzendorf, in Bowil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedmann, Felix, von Derendingen, in Derendingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer].
Registre du commerce Berne, (36)
Schürchhubel AG, in W o l f i s b e r g, Immobiliengesellschaft usw. (SHAB Nr. 254 vom 31.12.1998, S. 8964).
Firma neu:
Schürchhubel AG in Liquidation.
Bemerkungen neu:
Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 88a HRegV von Amtes wegen aufgelöst, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedmann, Felix, von Matzendorf und Derendingen, in Derendingen, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator (bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift);
Wiedmann, Walter, von Matzendorf, in Sothern Way (USA), Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung (bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung).