Renseignements sur Anton Widmer Jun.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Anton Widmer Jun.
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3616633, Registre du commerce Zurich, (20)
Wohnbaugenossenschaft am Tämbrig, in Uster, CHE-103.976.010, Genossenschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2014, Publ. 1551865).
Statutenänderung:
21.06.2017.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Genossenschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 21.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016 mit Aktiven von CHF 19'521'249.25 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 18'499'165.15 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Genossenschafter erhalten 642'000 Aktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
WBG Tämbrig AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den langfristigen Zusammenschluss von gleichgesinnten Aktionären und Aktionärinnen für den Erwerb und Verkauf sowie das Halten, Verwalten und Vermieten von Immobilien zur Schaffung von Wohnraum zu angemessenen Preisen insbesondere in der Region Zürcher Oberland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 642'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 642'000.00.
Aktien neu:
642'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: Anteilscheine: CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Pflichten: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grünenfelder, Ruedi, von Sargans, in Gossau ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Widmer, Anton, von Lütisburg, in Bubikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Trümpler, David, von Basel, in Uster, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ehrat, David, von Lohn SH, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 3108083, Registre du commerce Zurich, (20)
Emil Frey Finanz AG, in Zürich, CHE-101.311.176, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2015, Publ. 2391901).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kleiner, Max, von Niederhasli, in Niederhasli, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Anton, von Lütisburg, in Bubikon, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 959727, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 123 vom 28.06.2013 publizierten TR-Eintrags Nr. 19'877 vom 25.06.2013Wifag Auto AG, in Uster, CH-020.3.928.732-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2013, Publ. 944769).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Anton, von Lütisburg, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Bubikon]. .