Renseignements sur Alfons Viktor Widmer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alfons Viktor Widmer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3218025, Registre du commerce Zurich, (20)
Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA, in Zürich, CHE-106.013.059, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2016, Publ. 3033937).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Alfons, von Sarmenstorf, in Oberwil-Lieli, Sekretär des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Willems, Steve, belgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Steiner, Bruno, von Hemberg, in Rüschlikon, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Massalimov, Adil, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Riester, Oliver, von Wädenswil, in Kloten, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piaget, Olivier Alain, von Lausanne, in Kilchberg ZH, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Broillet, Frédéric, von Fribourg, in Corseaux, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Bonnefis, Sophie, französische Staatsangehörige, in Veyrier, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mazloum, Marc-Antoine, von Genève, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mafli, Denise, von Zürich, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Numéro de publication: 2745099, Registre du commerce Zurich, (20)
Wohlfahrtsfonds der Dexia Privatbank (Schweiz), in Zürich, CHE-109.743.929, Stiftung (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2012, Publ. 6798596).
Name neu:
Wohlfahrtsfonds der Dexia Privatbank (Schweiz) in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 17.12.2015 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Alfons, von Sarmenstorf, in Oberwil-Lieli, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tresch, Rolf, von Silenen, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].
Numéro de publication: 5999186, Registre du commerce Zoug, (170)
Immobiliengesellschaft Gartenstrasse AG, in Zug, CH-170.3.005.096-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2010, S. 25, Publ. 5531264).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Marcel, von Reigoldswil, in Bottmingen, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Alfons, von Sarmenstorf, in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tresch, Rolf, von Silenen, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Heeren, Alexandre, von Frauenfeld, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baranzelli, Thomas, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rumpf, Christoph, von Basel, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vock, Markus, von Sarmenstorf, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.