Renseignements sur Marco Wey
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Marco Wey
Participations
Dernières notifications FOSC pour Marco Wey
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2017508, Registre du commerce Lucerne, (100)
Joma AG, in Ebikon, Handel mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 23.07.1997, S. 5236).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuster, Josef, von Udligenswil und Engelberg, in Udligenswil, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wey, Marco, von Rickenbach LU, in Ebikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Argovie, (400)
Rindel AG, in S i n s, Verwaltung und Vermittlung von Liegenschaften usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.1999, S. 4973).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehrig, Rudolf, von Berikon, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Henri, von Luzern und Entlebuch, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wey, Marco, von Rickenbach LU, in Ebikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haas, Franz, von Luzern, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Argovie, (400)
Rindel AG, bisher in Z u g, Verwaltung und Vermittlung von Liegenschaften usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.1998, S. 4087).
Statutenänderung:
18. 05.1999.
Sitz neu:
S i n s.
Domizil neu:
c/o Bachmann & Co AG, Industriezone Nord, 5643 Sins.
Zweck:
Verwaltung und Vermittlung von Liegenschaften sowie deren Erwerb, Nutzung und Veräusserung;
die Gesellschaft kann alle Geschäfte des Immobilienverkehrs vornehmen, sich an Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Vertretungen übernehmen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.- .
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaibac AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig, Rudolf, von Berikon, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Vogel, Henri, von Luzern und Entlebuch, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Wey, Marco, von Rickenbach LU, in Ebikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Bachmann & Co AG, in Luzern, Revisionsstelle.