Renseignements sur René Wermelinger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour René Wermelinger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2313269, Registre du commerce Zurich, (20)
Meletta Strebel Architekten AG, in Zürich, CHE-474.051.446, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2012, Publ. 6979038).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wermelinger, René, von Mauensee, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meletta, Armando, von Isorno, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Adligenswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Strebel, Ernst, von Emmen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Henggeler, Peter, von Oberägeri, in Greppen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küssnacht SZ, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Padrutt, Reto, von Arosa, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von St. Peter-Pagig, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Honold Treuhand AG (CHE-101.313.494), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Honold Treuhand AG (CH-020.3.912.198-1)].
Numéro de publication: 6979038, Registre du commerce Zurich, (20)
Meletta Strebel Architekten AG, in Zürich, CH-020.3.036.001-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 13.07.2012, Publ. 6768184).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henggeler, Peter, von Oberägeri, in Küssnacht SZ, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kahnemouyi, Nilufar, von Seuzach, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Menti, David, von Wollerau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Padrutt, Reto, von St. Peter-Pagig, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wermelinger, René, von Mauensee, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Lucerne, (100)
Aschwanden Schürer Architekten AG Zweigniederlassung Luzern, in Luzern, Frankenstrasse 9, 6003 Luzern, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Aschwanden Schürer Architekten AG.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Zürich.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
16.10.2001 [Letzte Publikation im SHAB Nr. 239 vom 10.12.2001 Seite 9704].
Zweck Hauptsitz:
Planung und Erstellung von Ein- und Mehrfamilienhäusern, Gewerbe- und Industriebauten sowie öffentlichen Bauten und Anlagen als Architekten, Generalplaner und Generalunternehmer;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Verkauf und Belastung von Grundstücken.
Angaben zur Zweigniederlassung:
Verwaltungsratsbeschluss betreffend Errichtung der Zweigniederlassung: 26.06.2002.
Eingetragene Personen:
Aschwanden, Theres, von Isenthal, in Sargans, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schürer, Daniel Edgar, von Zürich und Grenchen, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Wermelinger, René, von Mauensee, in Luzern, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Theres Aschwanden.