Renseignements sur Hans Wermelinger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hans Wermelinger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004735675, Registre du commerce Lucerne, (100)
Wald & Holz Genossenschaft Rottal und Sempachersee West (WHG), in Buttisholz, CHE-113.365.351, Genossenschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2016, Publ. 2781211).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weltert, Beat, von Grosswangen, in Grosswangen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wermelinger, Hans, von Ruswil, in Ruswil, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Bossard, Kilian, von Grosswangen, in Grosswangen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Estermann, Alfred, von Rain, in Ruswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucheli, Hans Peter, genannt Hanspeter, von Ruswil, in Ruswil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Roland, von Grosswangen, in Grosswangen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hüsler, Stefan, von Rickenbach (LU), in Rickenbach (LU), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2781211, Registre du commerce Lucerne, (100)
Wald & Holz - GENOSSENSCHAFT (WHG), in Buttisholz, CHE-113.365.351, Genossenschaft (SHAB Nr. 149 vom 03.08.2012, Publ. 6795594).
Statutenänderung:
17.11.2015.
Firma neu:
Wald & Holz Genossenschaft Rottal und Sempachersee West (WHG).
Domizil neu:
c/o Fabian Fischer, Obersagi, 6018 Buttisholz. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Alois, von Buttisholz, in Buttisholz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sütsch, Yves, von Zürich, in Mauensee, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Egli, Franz, von Nottwil, in Nottwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Fabian, von Buttisholz, in Buttisholz, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gisler-Lätsch, Michael, von Luzern, in Mauensee, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wermelinger, Hans, von Ruswil, in Ruswil, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Kaufmann, Daniel, von Nottwil und Sempach, in Nottwil, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Bachmann, Walter, von Nottwil, in Nottwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Estermann, Alfred, von Rain, in Ruswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weltert, Beat, von Grosswangen, in Grosswangen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3726270, Registre du commerce Lucerne, (100)
Wald & Holz - GENOSSENSCHAFT (WHG), in Buttisholz, CH-100.5.787.234-9, c/o Alois Bühler, Soppensee, 6018 Buttisholz, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.11.2006.
Zweck:
Gemeinsame Bewirtschaftung des Waldes in den Gemeinden Buttisholz, Ettiswil, Grosswangen, Mauensee, Nottwil, Oberkirch, Ruswil mit professionellen Strukturen in gemeinsamer Selbsthilfe;
profesionelle Koordination und Bündelung des Holzabsatzes der Genossenschafter;
gemeinsame Bewältigung von Naturkatastrophen wie Sturm oder Käferepidemien, Wasser, Erdrutsche und Feuer etc.;
Zugang zum internationalen Holzmarkt.
Haftung/Nachschusspflicht:
Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen.
Pflichten:
Die Generalversammlung kann Mitgliederbeiträge gemäss Statuten beschliessen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bühler, Alois, von Buttisholz, in Buttisholz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Willi, Edi, von Ettiswil, in Ettiswil, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wermelinger, Hans, von Ruswil, in Ruswil, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Sütsch, Yves, von Zürich, in Mauensee, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Bossard, Kilian, von Grosswangen, in Grosswangen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egli, Franz, von Nottwil, in Nottwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rösch, Hans, von Oberkirch, in Oberkirch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.