Renseignements sur Walter Wenger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Walter Wenger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005805101, Registre du commerce Berne, (36)
W. Wahli AG, in Bern, CHE-113.317.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2021, Publ. 1005160678).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Walter, von Schwarzenburg, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wenger, Urs, von Schwarzenburg, in Salavaux (Vully-les-Lacs), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäggi, Stefan, von Glarus, in Lachen SZ (Lachen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005160678, Registre du commerce Berne, (36)
W. Wahli AG, in Bern, CHE-113.317.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2019, Publ. 1004584296).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der TWW Twiline AG, in Bern (CHE-113.322.732), gemäss Fusionsvertrag vom 21.04.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 832'877.74 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'954.75 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Walter, von Schwarzenburg, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Wahlern, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Wenger, Urs, von Schwarzenburg, in Salavaux (Vully-les-Lacs), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Wahlern, in Schliern bei Köniz (Köniz), Mitglied, mit Einzelunterschrift].