Renseignements sur Stefan Wenger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Stefan Wenger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005483693, Registre du commerce Zurich, (20)
ecus. AG, in Thalwil, CHE-340.401.832, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2021, Publ. 1005098910).
Statutenänderung:
10.05.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 350'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 350'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].
Aktien neu:
350'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 250'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kling-Jagodzinska, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wenger, Stefan, von Hemberg, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rancan, Marco, von Thusis, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Todeschini, Oscar Germano, von Basel, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Michael, von Hemberg, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005010409, Registre du commerce Zurich, (20)
ecus. AG, in Thalwil, CHE-340.401.832, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2020, Publ. 1004962992).
Statutenänderung:
20.10.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
250'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kling-Jagodzinska, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rancan, Marco, von Thusis, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wenger, Stefan, von Hemberg, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.