Renseignements sur Heinrich Welten
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Heinrich Welten
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004727192, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft der Chaletbesitzer Saanenmöser-Schönried, in Saanen, CHE-101.700.750, Genossenschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2011, S.0, Publ. 6441576).
Firma neu:
Genossenschaft der Chaletbesitzer Saanenmöser-Schönried in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.06.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jörg, Andreas genannt Res, von Lützelflüh, in Seftigen, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Mösching, Martin, von Saanen, in Schönried (Saanen), Vizepräsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Welten, Heinrich, von Saanen, in Bolligen, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, Kassier, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Amonn, Annina, von Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied der Verwaltung, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Numéro de publication: 6441576, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft der Chaletbesitzer Saanenmöser-Schönried, in Saanen, CH-092.5.008.569-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 203 vom 02.09.1987, S. 3506).
Statutenänderung:
17.09.2011.
Domizil neu:
c/o Welten Heinrich, Saanenmöserstrasse 21, 3778 Schönried.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die Wahrung der gemeinsamen Interessen ihrer Mitglieder. Insbesondere fällt darunter der Unterhalt und allfällig notwendige Erweiterungen des Kanalisationsnetzes zur Ableitung der Abwasser aus öffentlichen und privaten Grundstücken, die sich im Perimeter der Kanalisationsleitung befinden (gem. Kanalisationsreglement vom 15.07.1954);
die Mitsprache, Mitbestimmung und/oder Mitbeteiligung an Vorhaben oder Einrichtungen in Schönried oder Saanenmöser, soweit dies im weitesten Sinne für die Genossenschafter von Interesse sein kann.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: ohne persönliche Haftung].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Zirkularschreiben. [Streichung der Bemerkung über die Verwaltung, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Verwaltung: 3 Mitglieder].Gemäss Erklärung vom 27.10.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Witschi, Peter, von Jegenstorf, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lutz, Heiner, von Basel, in Schönried (Saanen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Reto, von Bern, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jörg, Andreas genannt Res, von Lützelflüh, in Seftigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Mösching, Martin, von Saanen, in Schönried (Saanen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Welten, Heinrich, von Saanen, in Bolligen, Sekretär und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Amonn, Annina, von Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.