Renseignements sur Beat Welten
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Beat Welten
Participations
Dernières notifications FOSC pour Beat Welten
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005596445, Registre du commerce Berne, (36)
Milchverwertungsgenossenschaft Schönried (Gemeinde Saanen), in Saanen, CHE-107.219.712, Genossenschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2018, Publ. 1004460940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schopfer, Hans Rudolf, genannt Hansruedi, von Gsteig, in Saanenmöser (Saanen), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burri, Niklaus, von St. Stephan, in Schönried (Saanen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welten, Beat, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Grünigen, Benjamin, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004460940, Registre du commerce Berne, (36)
Milchverwertungsgenossenschaft Schönried (Gemeinde Saanen), in Saanen, CHE-107.219.712, Genossenschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2017, Publ. 3921985).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oehrli, Ulrich, genannt Ueli, von Lauenen, in Schönried (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schopfer, Hans Rudolf, genannt Hansruedi, von Gsteig, in Saanenmöser (Saanen), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Welten, Beat, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kübli-Eymann, Erhard, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2000823, Registre du commerce Berne, (36)
Milchverwertungsgenossenschaft Schönried, in Saanen, CHE-107.219.712, Genossenschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2011, Publ. 6120740).
Statutenänderung:
15.05.2014.
Firma neu:
Milchverwertungsgenossenschaft Schönried (Gemeinde Saanen).
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Teuscher, Niklaus, von Diemtigen, in Gstaad (Gde. Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oehrli, Ulrich, genannt Ueli, von Lauenen, in Schönried (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Oehrli, Ulrich genannt Ueli, Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schopfer, Hans Rudolf, genannt Hansruedi, von Gsteig, in Saanenmöser (Saanen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schopfer, Hansruedi, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Welten, Beat, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
TBC Revisions GmbH (CHE-102.680.469)[CH-035.4.009.920-1], in Muri bei Bern, Revisionsstelle [bisher: TBC Revisions GmbH (CH-035.4.009.920-1)].