Renseignements sur Stephan Weiss
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Stephan Weiss
Dernières notifications FOSC pour Stephan Weiss
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005760374, Registre du commerce Argovie, (400)
NoTies GmbH, in Waltenschwil, CHE-483.243.565, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2016, Publ. 2751941).
Statutenänderung:
15.05.2023.
Stammkapital neu:
CHF 30'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Bei der Kapitalerhöhung vom 15.05.2023 wurde das Stammkapital von CHF 20'000.00 auf CHF 30'000.00 durch Ausgabe von 100 Stammanteile zu CHF 100.00 erhöht.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiss, Stephan, von Laufenburg, in Würenlos, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1004978553, Registre du commerce Zurich, (20)
IFA Weiterbildung AG, in Zürich, CHE-105.142.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2018, Publ. 1004461837).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiss, Stephan, von Laufenburg, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3183747, Registre du commerce Zurich, (20)
IFA Weiterbildung AG, in Zürich, CHE-105.142.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2016, Publ. 2884753).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flury, Jeanine, von Ufhusen, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Getzmann, Jeanine];
Gantner, Jörg, von Eglisau, in Wil ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Stephan, von Laufenburg, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien.