Renseignements sur Martin Weishaupt
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Weishaupt
Participations
Dernières notifications FOSC pour Martin Weishaupt
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3415977, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
CONTHESIA AG, bisher in Einsiedeln, CHE-116.315.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2015Publ. 2266983).
Gründungsstatuten:
20.06.2012.
Statutenänderung:
07.12.2016.
Sitz neu:
Rapperswil-Jona.
Domizil neu:
Rösslistrasse 1b, 8646 Wagen.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen und Arbeiten, die im Zusammenhang mit den Aufgaben eines Architekturbüros stehen, Übernahme von Planungs- und Bauleitungsarbeiten im Hoch- und Tiefbau, Ausführungen von Renovationen, Um- und Neubauten sowie Beratung im Bauwesen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 180'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 180'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Aktien neu:
180 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 07.12.2016 werden 20 eigene Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 15.02.2017 festgestellt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krammer, Marc, von Meilen, in Stäfa, mit Einzelunterschrift;
Louwes, Theodor, von Mörschwil, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weishaupt, Martin, von Teufen AR, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Teufen].
Numéro de publication: 2857487, Registre du commerce Zurich, (20)
IE Industrial Engineering Zürich AG, in Zürich, CHE-107.788.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2015, Publ. 2548841).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alexander, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weishaupt, Martin, von Teufen AR, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2813081, Registre du commerce Schwyz, (130)
G3E Genossenschaft Erneuerbare Energien Einsiedeln, in Einsiedeln, CHE-226.045.956, Genossenschaft (SHAB Nr. 223 vom 17.11.2015, Publ. 2485281).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weishaupt, Martin, von Teufen AR, in Einsiedeln, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolli Kennel, Leta, von Beringen, in Einsiedeln, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].