Renseignements sur Wilhelm Weischer
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Wilhelm Weischer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005027478, Registre du commerce Zurich, (20)
BabyOne Nr. 3 Schweiz AG, in Dietikon, CHE-103.861.447, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 20.05.2020, Publ. 1004893296). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weischer, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Werne (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Broghammer, Siegbert, deutscher Staatsangehöriger, in Aichhalden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grieder, Diana Mercedes, österreichische Staatsangehörige, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Röhricht, Iris, deutsche Staatsangehörige, in Sexau (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Röhricht, Kevin, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004), in Basel, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005027477, Registre du commerce Zurich, (20)
BabyOne Nr. 2 Schweiz AG, in Dietlikon, CHE-107.300.768, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2019, Publ. 1004728955).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weischer, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Werne (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Broghammer, Siegbert, deutscher Staatsangehöriger, in Aichhalden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grieder, Diana, österreichische Staatsangehörige, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-106.067.173), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Röhricht, Iris, deutsche Staatsangehörige, in Sexau (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Röhricht, Kevin, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004), in Basel, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005027479, Registre du commerce Zurich, (20)
BabyOne Schweiz AG, in Bassersdorf, CHE-103.896.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2020, Publ. 1004804748).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weischer, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Werne (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Broghammer, Siegbert, deutscher Staatsangehöriger, in Aichhalden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grieder, Diana, österreichische Staatsangehörige, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-106.067.173), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Röhricht, Iris, deutsche Staatsangehörige, in Sexau (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Röhricht, Kevin, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004), in Basel, Revisionsstelle.