Renseignements sur Gilles Weil
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Gilles Weil
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6804110, Registre du commerce Argovie, (400)
Euroderm AG, in Baden, CH-400.3.030.485-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2012, Publ. 6727182).
Statutenänderung:
21.06.2012. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.06.2012 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Dr. Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Wohlenschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weil, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Champery (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harr, Dr. Jost, von Oberwil BL, in Oberwil BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Rudolf, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wachsmann, Martin, von Reinach BL, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6097574, Registre du commerce Argovie, (400)
Euroderm AG, in Baden, CH-400.3.030.485-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2010, S. 2, Publ. 5764382).
Statutenänderung:
11.03.2011. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 11.03.2011 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gossweiler, Jörg, von Dübendorf, in Schwerzenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krüger, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Dr. Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Wohlenschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Takei, Dr. Naoki, von Wyssachen, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weil, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Champery (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.