Renseignements sur Corina Weibel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Corina Weibel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004744863, Registre du commerce Zurich, (20)
Chäsegge Landbeck GmbH, bisher in Gretzenbach, CHE-114.004.246, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2011, Publ. 6462354).
Statutenänderung:
10.10.2019.
Firma neu:
CupCakePop's GmbH.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
Wannenstrasse 41, 8610 Uster.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [gestrichen: Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern per Brief, Telefax oder E-Mail zuzustellen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landbeck AG Aarau (CH-400.3.009.364-4), in Aarau, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Liebi, Bruno, von Seftigen, in Stüsslingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Weibel, Corina, von Oensingen, in Stüsslingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kündig-Mannino, Renate, österreichische Staatsangehörige, in Uster, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 6462354, Registre du commerce Soleure, (241)
Chäs-Egge Mauderli GmbH, in Gretzenbach, CH-241.4.007.167-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2009, S. 21, Publ. 5162534).
Statutenänderung:
08.12.2011.
Firma neu:
Chäsegge Landbeck GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flak, Robert, von Ehrendingen, in Gretzenbach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Mauderli, Susanna, von Stüsslingen und Trimbach, in Gretzenbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landbeck AG Aarau (CH-400.3.009.364-4), in Aarau, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Liebi, Bruno, von Seftigen, in Stüsslingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Weibel, Corina, von Oensingen, in Stüsslingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6458546, Registre du commerce Argovie, (400)
Landbeck AG Aarau, in Aarau, CH-400.3.009.364-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 16.10.2003, S. 2, Publ. 1216936).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Daniel, Schaller, von Wünnewil-Flamatt und Bösingen, in Düdingen, Revisionsstelle;
Liebi, Erwin, von Seftigen, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Liebi, Susanne, von Seftigen, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weibel, Corina, von Oensingen, in Stüsslingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
KMU Treuhand und Revisions AG (CHE-346.366.625)[CH-035.9.031.832-2], in Bern, Revisionsstelle.